序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆轻纺控股(集团)公司委员会(国有资金) | 100% | 1593.0万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆缝纫机工业公司化龙桥门市
|
朱少荫 | 1993-12-28 |
2 |
重庆专用机械制造公司装饰装修工程部
|
朱渝杰 | 1993-05-13 |
3 |
重庆缝纫机工业公司冶金机械制造厂
|
戴儒元 | 1989-08-08 |
4 |
重庆缝纫机工业公司嘉陵摩托车厂
|
邵远一 | 1989-08-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2019-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄苏红
|
刘伟
|
3 | 2017-01-11 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
4 | 2017-01-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆轻纺控股(集团)公司委员会(国有资金)
|
投资人信息变更
|
5 | 2017-01-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2017-01-11 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
郭志君
|
黄苏红
|
7 | 2017-01-11 | 股东变更(股权转让) |
重庆轻纺控股(集团)公司委员会(国有资金)
|
重庆轻纺控股(集团)公司委员会(国有资金)
|
8 | 2015-01-06 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
9 | 2012-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汪纯禄
|
郭志君
|
10 | 2012-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|