序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁作美 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
奉节县富皇沙****厂销售部
|
王光兴 | 2013-03-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-30 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
2 | 2017-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王光兴
|
袁作美
|
3 | 2017-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
4 | 2017-10-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市奉节县永安镇茶店村5社
|
重庆市奉节县鱼复街道茶店村5社
|
5 | 2016-05-25 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2015-04-02 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2012-12-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
8 | 2012-12-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
奉节县永安镇诗仙西路278号
|
重庆市奉节县白帝镇庙垭村15组32号
|
9 | 2012-12-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王海青
|
王光兴
|