序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁敏 | 34% | 17万 |
2 | 刘井结 | 34% | 17万 |
3 | 周来健 | 32% | 16万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘井结
|
|
2 |
周来健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-12 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-06-26 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2012-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
4 | 2012-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
5 | 2012-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
6 | 2012-04-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限截止日期:2012-04-07
|
无
|
7 | 2012-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁敏
|
刘井结
|
8 | 2008-07-02 | 其他事项备案 |
*****87
|
*****
|
9 | 2006-06-28 | 其他事项备案 |
2002-04-15
|
2006-06-28
|