序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程李林 | 100% | 19.653000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-13 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
2 | 2019-05-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
水力****电(有效期至2016年5月31日)。■
|
水力****电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)■
|
3 | 2016-05-26 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
4 | 2015-04-09 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2013-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2013-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴家浩
|
程李林
|