序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆江航投资有限公司 | 80% | 8000.0万 |
2 | 重庆行之善企业管理咨询有限公司 | 20% | 2000.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郁亚东
|
|
2 |
王铭燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆模具产业园区开****建设有限公司国际汽摩交易城
|
江峰 | 2009-05-18 |
2 |
重庆模具产业园区开****建设有限公司华港地产开****分公司
|
戚列雄 | 2007-12-28 |
3 |
重庆模具产业园区开****建设有限公司国际五金机电模具交易城
|
江峰 | 2005-03-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
2 | 2018-06-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道6号重庆国际五金机电城18幢1
|
重庆市渝北区龙溪街道红锦大道92号中渝广场1幢39层
|
3 | 2018-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周博
|
彭善荣
|
4 | 2018-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2016-03-29 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2014-09-17 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
7 | 2014-05-28 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
8 | 2012-12-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(法人独资)(私营)
|
有限责任公司(私营)
|
9 | 2012-12-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
10 | 2012-12-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
潘伟
|
周博
|