序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2019-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贺建华
|
冷向军
|
3 | 2017-09-26 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市江北区洋河三村18号2单元33-6
|
重庆市江北区金源路7号21-3
|
4 | 2016-09-22 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2014-12-11 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|