序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盐城可隆科技特汽车配件有限公司 | 70% | 4410.0万 |
2 | 可隆科技特(张家港)特种纺织品有限公司 | 30% | 1890.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
LEE HYUCK(李赫)
|
|
2 |
KIM HYO SOON(金孝恂)
|
|
3 |
KIM JUNG HO(金正镐)
|
|
4 |
CHOI IN HAN(崔仁漢)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
BAE INKI(裴仁基)
|
LEE HYUCK(李赫)
|
2 | 2021-03-26 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2020-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
YANG YU SEUNG(梁有承)
|
BAE INKI(裴仁基)
|
4 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2020-03-30 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2020-03-27 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
7 | 2018-03-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
可隆科技特(张家港)特种纺织品有限公司
|
投资人信息变更
|
8 | 2018-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
PARK YONGSEOG(朴容奭)
|
YANG YU SEUNG(梁有承)
|
9 | 2018-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
10 | 2018-03-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(内资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(私营)
|