序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严晨 | 100% | 390.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严晨
|
|
2 |
胡周
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-04-01 | 注册资本(资金数额)变更 |
600.0
|
390.0( - 35% )
|
3 | 2021-04-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(私营)
|
有限责任公司(自然人独资)(私营)
|
4 | 2021-04-01 | 股东变更(股权转让) |
严晨戴莉 [退出]
|
严晨
|
5 | 2021-03-03 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
戴莉
|
张海艳
|
6 | 2021-03-03 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2021-02-24 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
8 | 2020-07-21 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
9 | 2020-07-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
严晨
|
投资人信息变更
|
10 | 2020-07-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
严晨戴莉
|
严晨戴莉
|