序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 | 100% | 40000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪梅
|
|
2 |
吴春生
|
|
3 |
洪毅
|
|
4 |
曾亮
|
|
5 |
辛旭东
|
|
6 |
闵泽勇
|
|
7 |
刘燕
|
|
8 |
刘松伟
|
|
9 |
陈颖佳
|
|
10 |
吴德容
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
2 | 2020-12-30 | 经营范围变更 |
一般项目:在区政府授权范围内开展对国有资产的经营,城市基础设施建设,交通设施建设,旧城改造,土地整治。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营]**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:在区政府授权范围内开展对国有资产的经营,城市基础设施建设,交通设施建设,旧城改造,土地整治,住房租赁,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2020-07-30 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2019-12-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北碚区财政局
|
投资人信息变更
|
5 | 2019-12-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北碚区财政局 [退出]
|
重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 [新增]
|
6 | 2019-11-28 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
7 | 2019-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2019-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范先斌
|
洪梅
|
9 | 2018-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北碚区财政局
|
投资人信息变更
|
10 | 2018-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北碚区财政局
|
北碚区财政局
|