序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张朝东 | 75% | 150.0万 |
2 | 孟祖清 | 15% | 30.0万 |
3 | 周燕平 | 10% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张朝东
|
|
2 |
孟祖清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2020-12-30 | 股东变更(股权转让) |
无
|
周燕平 [新增]张朝东 [新增]孟祖清 [新增]
|
3 | 2016-06-12 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
4 | 2014-12-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵昌霞
|
投资人信息变更
|
5 | 2014-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2014-12-30 | 股东变更(股权转让) |
赵昌霞 [退出]何小汛 [退出]张朝东孟祖清张朝春 [退出]费锡群 [退出]
|
张朝东孟祖清
|
7 | 2014-06-27 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|