序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国农****重点建设基金有限公司 | 76.3549% | 22300.0万 |
2 | 重庆绿****资产经营管理有限公司 | 23.64509% | 6905.72万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈国庆
|
|
2 |
刘峰
|
|
3 |
苏龙山
|
|
4 |
邹胜勇
|
|
5 |
孙洁
|
|
6 |
田力元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2020-11-24 | 股东变更(股权转让) |
重庆市璧山区水利局 [退出]中国农****重点建设基金有限公司
|
中国农****重点建设基金有限公司重庆绿****资产经营管理有限公司 [新增]
|
3 | 2020-11-24 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2020-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市璧山区水务局
|
投资人信息变更
|
5 | 2020-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市璧山区水务局 [退出]中国农****重点建设基金有限公司
|
重庆市璧山区水利局 [新增]中国农****重点建设基金有限公司
|
6 | 2020-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴志敏
|
李明燕
|
7 | 2020-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2017-03-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市璧山区水务局
|
投资人信息变更
|
9 | 2017-03-16 | 注册资本(资金数额)变更 |
20005.72
|
29205.72( + 45.98685% )
|
10 | 2017-03-16 | 股东变更(股权转让) |
重庆市璧山区水务局中国农****重点建设基金有限公司
|
重庆市璧山区水务局中国农****重点建设基金有限公司
|