序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易华 | 95% | 570.0万 |
2 | 汪晶 | 5% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易华
|
|
2 |
汪晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
易华
|
投资人信息变更
|
2 | 2015-12-03 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
3 | 2015-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2015-12-03 | 注册资本(资金数额)变更 |
350.0
|
600.0( + 71.42857% )
|
5 | 2015-12-03 | 股东变更(股权转让) |
易华李德斌 [退出]
|
易华汪晶 [新增]
|
6 | 2014-11-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
易华
|
投资人信息变更
|
7 | 2014-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2014-11-17 | 股东变更(股权转让) |
易华田钰川 [退出]李德斌
|
易华李德斌
|
9 | 2014-05-21 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
10 | 2012-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|