序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷正华 | 8.53333% | 2.56万 |
2 | 袁全明 | 7.93333% | 2.38万 |
3 | 宋荣武 | 7.7% | 2.31万 |
4 | 付小彬 | 5.4% | 1.62万 |
5 | 胡纯琪 | 5.23333% | 1.57万 |
6 | 程海霞 | 4.96667% | 1.49万 |
7 | 陈玄 | 4.7% | 1.41万 |
8 | 刘国蓉 | 4.2% | 1.26万 |
9 | 贾剑彬 | 4.13333% | 1.24万 |
10 | 陈菊芳 | 4% | 1.2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷正华
|
|
2 |
程海霞
|
|
3 |
刘国蓉
|
|
4 |
袁全明
|
|
5 |
宋荣武
|
|
6 |
梁隆槐
|
|
7 |
陈玄
|
|
8 |
付小彬
|
|
9 |
刘光蓉
|
|
10 |
杨世红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆市渝中区能光液化气有限责任公司守备街液化气门市部
|
胡照林 | 2005-05-20 |
2 |
重庆市渝中区能光液化气有限责任公司厚池街液化气门市部
|
程海霞 | 2005-04-27 |
3 |
重庆市渝中区能光液化气有限责任公司嘉陵新路液化气门市部
|
袁婕 | 2004-08-06 |
4 |
重庆市渝中区能光液化气有限责任公司华福巷液化气门市部
|
王利 | 2004-07-15 |
5 |
重庆市渝中区能光液化气有限责任公司朝天门液化气门市部
|
刘光蓉 | 2004-07-15 |
6 |
重庆市渝中区能光液化气有限责任公司火药局液化气门市部
|
邹顺蓉 | 2004-07-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-08 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2015-01-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
付小彬
|
投资人信息变更
|
3 | 2015-01-21 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
4 | 2015-01-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市渝中区金汤街24号
|
重庆市渝中区民生路318号2幢12-D4#
|
5 | 2015-01-21 | 经营范围变更 |
零售液化石油气(有效期至2014-08-30日止)★★炊事用具、五金、交电、金属材料、百货(不含农膜)、建筑材料、装饰材料『以上范围法律,法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营』。★★
|
零售液化石油气(按许可证核定范围及期限从事经营)★★炊事用具、五金、交电、金属材料、百货(不含农膜)、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)。『以上范围法律,法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营』。★★
|
6 | 2015-01-21 | 股东变更(股权转让) |
宋荣武周明华汪健陈玄李素明刘国蓉程海霞邹顺蓉胡纯琪陈永波王静王利程运学贾剑彬杨世红陈菊芳陈大亮陈朝中李伟王宏伟梁隆槐杨德华文玉冰刘光蓉雷正华袁全明付小彬
|
汪健宋荣武周明华陈玄李素明程运学贾剑彬杨世红陈菊芳陈大亮刘国蓉程海霞邹顺蓉胡纯琪陈永波王静王利陈朝中李伟王宏伟梁隆槐杨德华文玉冰刘光蓉雷正华袁全明付小彬
|