序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市满孚实业有限公司 | 54.42% | 16870.2万人民币 |
2 | 天津凯特美贸易有限公司 | 22.8% | 7068.0万人民币 |
3 | 左权县国有资本投资运营有限公司 | 12.78% | 3961.8万人民币 |
4 | 吕永鸿 | 6% | 1860万人民币 |
5 | 国薛伟 | 2% | 620万人民币 |
6 | 赵军 | 1% | 310万人民币 |
7 | 刘建华 | 1% | 310万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡汉光
|
|
2 |
闫国平
|
|
3 |
王育勇
|
|
4 |
杨林
|
|
5 |
刘建华
|
|
6 |
杨国峰
|
|
7 |
赵军
|
|
8 |
王文生
|
|
9 |
孙肖鹏
|
|
10 |
国薛伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
左权县鑫瑞冶金矿山有限公司球团加工厂
|
吕彦福 | 2007-02-08 |
2 |
左权县鑫瑞冶金矿山有限公司铸业分公司
|
张吉庆 | 2005-11-28 |
3 |
左权县鑫瑞冶金矿山有限公司销售分公司
|
刘先德 | 2001-06-12 |
4 |
左权县鑫瑞冶金矿山有限公司一矿
|
张玉红 | 1999-03-22 |
5 |
左权县鑫瑞冶金矿山有限公司二矿
|
张建东 | 1999-03-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡丰 [退出]杨国峰赵丽峰 [退出]孙肖鹏赵军袁文光 [退出]刘建华郝继云 [退出]王新艳 [退出]国薛伟李景芳 [退出]杨林
|
蔡汉光 [新增]杨国峰范凯 [新增]孙肖鹏赵军刘建华闫国平 [新增]王文生 [新增]国薛伟王育勇 [新增]杨林邓宗杰 [新增]
|
2 | 2021-02-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡丰
|
蔡汉光
|
3 | 2018-02-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵军
|
蔡丰
|
4 | 2018-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡丰徐永先 [退出]张隆伟 [退出]康年 [退出]国华 [退出]帅德生 [退出]王新艳杨国峰赵丽峰马健 [退出]孙肖鹏赵军
|
蔡丰杨国峰赵丽峰孙肖鹏赵军袁文光 [新增]刘建华 [新增]郝继云 [新增]王新艳国薛伟 [新增]李景芳 [新增]杨林 [新增]
|
5 | 2016-12-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
天津凯特美贸易有限公司:*%;左权县国有资产经营有限公司:*%;深圳市满孚实业有限公司:*%;陈瑞中:*%; [退出]
|
天津凯特美贸易有限公司:*%;深圳市满孚实业有限公司:*%;左权县国有资产经营有限公司:*%;吕永鸿:*%; [新增]国薛伟:*%; [新增]赵军:*%; [新增]刘建华:*%; [新增]
|
6 | 2016-12-28 | 其他事项备案变更 |
天津凯特美贸易有限公司:*%;左权县国有资产经营有限公司:*%;深圳市满孚实业有限公司:*%;陈瑞中:*%;
|
天津凯特美贸易有限公司:*%;深圳市满孚实业有限公司:*%;左权县国有资产经营有限公司:*%;吕永鸿:*%;国薛伟:*%;赵军:*%;刘建华:*%;
|
7 | 2016-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
冯明和 [退出]杨国峰侯玉田 [退出]张孔溆 [退出]王新艳陈瑞中 [退出]刘美生 [退出]帅德生孟成柱 [退出]
|
赵军 [新增]孙肖鹏 [新增]马健 [新增]赵丽峰 [新增]杨国峰王新艳帅德生国华 [新增]康年 [新增]张隆伟 [新增]徐永先 [新增]蔡丰 [新增]
|
8 | 2016-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
冯明和
|
赵军
|
9 | 2016-03-08 | 联络员备案变更 |
无
|
陈文光
|
10 | 2014-11-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{1999-03-22,2015-03-21}
|
{1999-03-22,}
|