序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 岚县乡镇企业局 | 100% | 15万人民币 |
2 | 岚县乡镇局 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-06-17
|
2024-06-16
|
2 | 2013-06-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
{1993-06-18,2013-06-17}
|
{1993-06-18,2019-06-17}
|
3 | 2009-08-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 1993-06-18 至 1998-06-18
|
营业期限: 1993-06-18 至 2013-06-17
|
4 | 1994-05-05 | 分公司/分支机构备案 |
法定代表人(负责人):李元红;核准日期:1993-06-18;
|
法定代表人(负责人):苏秋生;核准日期:1994-05-05;
|