序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乾盛新能(北京)投资有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宫少鹏
|
|
2 |
董治惠
|
|
3 |
王乾宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王文斌
|
宫少鹏
|
2 | 2022-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文斌 [退出]董治惠
|
董治惠宫少鹏 [新增]
|
3 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文斌刘汝萌 [退出]
|
王文斌董治惠 [新增]
|
4 | 2021-04-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李勇
|
王文斌
|
5 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
李颜宇
|
王文斌
|
6 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
裴俊 [退出]李勇 [退出]李勇 [退出]
|
王文斌 [新增]王文斌 [新增]刘汝萌 [新增]
|
7 | 2020-12-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵建英
|
李勇
|
8 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张新华 [退出]赵建英 [退出]
|
裴俊 [新增]李勇 [新增]
|