序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊二秀 | 68% | 680万人民币 |
2 | 樊成林 | 32% | 320万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊延林
|
|
2 |
樊二秀
|
|
3 |
樊成林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-06-15
|
2042-06-14
|
2 | 2021-05-11 | 联络员备案 |
无
|
樊二秀
|
3 | 2021-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
樊成林
|
樊延林
|
4 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊成林樊二秀
|
樊成林樊二秀樊延林 [新增]
|
5 | 2020-06-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-06-11
|
2022-06-15
|
6 | 2017-07-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-06-11
|
2020-06-11
|
7 | 2016-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
樊二秀:*%;樊茂林:*%; [退出]
|
樊二秀:*%;樊成林:*%; [新增]
|
8 | 2016-12-29 | 其他事项备案变更 |
樊二秀:*%;樊茂林:*%;
|
樊二秀:*%;樊成林:*%;
|
9 | 2016-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郭新民 [退出]樊茂林 [退出]樊二秀
|
樊成林 [新增]樊二秀
|
10 | 2016-12-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
樊茂林
|
樊成林
|