序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘江峰 | 80% | 1200万人民币 |
2 | 李漫 | 20% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘三安
|
|
2 |
乔四俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-03-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2019-10-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2019-10-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
5 | 2016-11-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
|
|
6 | 2015-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
|
7 | 2015-12-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
|
|
8 | 2015-12-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
|
9 | 2015-12-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
|
10 | 2015-12-11 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
|
|