序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施雁军 | 97.6% | 488.0万人民币 |
2 | 庞善良 | 2.4% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施雁军
|
|
2 |
庞善良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李存先:*%; [退出]闫富:*%; [退出]闫玉文:*%; [退出]庞善良:*%;郝永:*%; [退出]
|
施雁军:*%; [新增]庞善良:*%;
|
2 | 2015-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
闫玉文 [退出]庞善良
|
施雁军 [新增]庞善良
|
3 | 2015-12-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
50
|
500.000000( + 900% )
|
4 | 2015-12-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
闫玉文
|
施雁军
|
5 | 2015-12-02 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
按本企业标准生产复合有机生物肥. 生物饲料销售地膜农机具(凭有效许可证经营)***生产复合生物有机肥料(以上凭有效许可证经营)***
|
按本企业标准生产复合有机生物肥、生物饲料销售地膜农机具、生产复合生物有机肥料(以上凭有效许可证经营)***
|
6 | 2013-05-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
{2009-03-27,2013-03-26}
|
{2009-03-27,2017-10-31}
|
7 | 2011-06-02 | 许可经营项目变更 |
***
|
生产复合生物有机肥料(以上凭有效许可证经营)***
|
8 | 2011-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
阎玉文
|
闫玉文
|
9 | 2011-06-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
10 | 2011-06-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
***按本企业标准生产复合有机生物肥. 生物饲料销售地膜农机具(凭有效许可证经营)***
|
按本企业标准生产复合有机生物肥. 生物饲料销售地膜农机具(凭有效许可证经营)***;生产复合生物有机肥料(以上凭有效许可证经营)***
|