序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高乐 | 100% | 1800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高乐
|
|
2 |
成林飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-04-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-04-30
|
长期
|
3 | 2021-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
成树平:100.0000%; [退出]
|
高乐:100.0000%; [新增]
|
4 | 2021-10-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
成树平 [退出]成林飞
|
成林飞高乐 [新增]
|
6 | 2021-10-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
成树平
|
高乐
|
7 | 2020-08-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
大同市新荣区花园屯乡前井村
|
大同市云冈区平旺工业园区
|
8 | 2017-12-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
大同市南郊区平旺乡工业园区
|
大同市新荣区花园屯乡前井村
|
9 | 2017-10-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
杨亚林:*%; [退出]
|
成树平:*%; [新增]
|