序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭博文 | 98% | 490.0万 |
2 | 王洪霞 | 2% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洪霞
|
|
2 |
谭建伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王洪霞(执行董事兼总经理),贺新龙(监事) [退出]
|
谭建伟(监事), [新增]王洪霞(执行董事兼总经理)
|
2 | 2022-08-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谭博文490.万,贺新龙10.万 [退出]
|
谭博文490.万,王洪霞10.万 [新增]
|
3 | 2022-08-19 | 章程备案 |
|
|
4 | 2019-03-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:化工产品(不含危险品)、钢材、五金交电、机电设备、润滑油、建材、陶瓷制品、电线电缆、电器产品、开关、配电柜、水暖器材、阀门、劳保用品、液压备件的销售;润滑产品的销售及维修
|
液压设备、润滑设备、过滤器及滤芯的生产及销售;化工产品(不含危险品)、钢材、五金交电、机电设备、润滑油、建材、陶瓷制品、电线电缆、电器产品、开关、配电柜、水暖器材、阀门、劳保用品、液压备件的销售;润滑产品的销售及维修
|
5 | 2019-03-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔燕萍
|
王洪霞
|
6 | 2019-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔燕萍(执行董事兼总经理,经理), [退出]贺新龙(监事)
|
王洪霞(执行董事兼总经理), [新增]贺新龙(监事)
|
7 | 2017-12-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谭博文
|
崔燕萍
|
8 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭博文(执行董事,总经理), [退出]贺新龙(监事)
|
崔燕萍(执行董事兼总经理), [新增]贺新龙(监事)
|
9 | 2017-04-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
500( + 400% )
|
10 | 2017-04-20 | 自然人股东 |
贺新龙谭博文
|
贺新龙谭博文
|