序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴雅琴 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴雅琴
|
|
2 |
李凤琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2017-03-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘佩君; [退出]刘英伟; [退出]胡艳君; [退出]
|
吴雅琴; [新增]
|
3 | 2017-03-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
沈阳经济技术开****区浑河十一街3-29号A27厂房
|
辽宁省沈阳经济技术开****区沈辽西路168-21号13门
|
4 | 2017-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘佩君
|
吴雅琴
|
5 | 2017-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘佩君执行董事兼经理 [退出]刘英伟监事 [退出]
|
李凤琴监事 [新增]吴雅琴执行董事兼经理 [新增]
|
6 | 2017-03-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-01-16
|
|
7 | 2016-10-28 | 清算组备案 |
|
刘佩君刘英伟胡艳君
|
8 | 2014-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘佩君执行董事胡艳君经理 [退出]刘英伟监事
|
刘佩君执行董事兼经理刘英伟监事
|
9 | 2014-03-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡艳君
|
刘佩君
|