序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 分支机构备案 |
锦州北方航海仪器有限公司凌海分公司
|
锦州北方航海仪器有限公司凌海分公司、锦州北方航海仪器有限公司凌海分公司
|
2 | 2021-12-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-01-12
|
2023-01-12
|
3 | 2021-01-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-01-12
|
2022-01-12
|
4 | 2019-12-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-01-12
|
2021-01-12
|
5 | 2019-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1张庆权*董事长;5石健董事;4周广宇监事;3才杰春监事;2刘晨龙董事;
|
1张庆权*董事长;2徐涛董事;5石健董事;4周广宇监事;3才杰春监事;
|
6 | 2019-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
5石健董事;4周广宇监事;2才杰春监事;1刘晨龙董事;3陈冰董事长;
|
1张庆权*董事长;5石健董事;4周广宇监事;3才杰春监事;2刘晨龙董事;
|
7 | 2019-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈冰
|
张庆权
|
8 | 2019-07-12 | 分支机构备案 |
-
|
锦州北方航海仪器有限公司凌海分公司
|
9 | 2018-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
4石健董事;3周广宇监事;1才杰春监事;2刘义董事长;5刘晨龙董事;
|
5石健董事;4周广宇监事;2才杰春监事;1刘晨龙董事;3陈冰董事长;
|
10 | 2018-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘义
|
陈冰
|