序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李富荣
|
李志总
|
2 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱瑞龙(监事)李富荣(执行董事兼总经理) [退出]
|
邱瑞龙(监事)李志总(执行董事兼总经理) [新增]
|
3 | 2021-11-09 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-11-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆昌平矿业有限责任公司:100%; [退出]
|
新疆蓝海新能源有限公司:100%; [新增]
|
5 | 2020-11-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔玉峰
|
李富荣
|
6 | 2020-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
强莲(监事) [退出]崔玉峰(执行董事兼总经理) [退出]
|
邱瑞龙(监事) [新增]李富荣(执行董事兼总经理) [新增]
|
7 | 2019-03-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王建军
|
崔玉峰
|
8 | 2019-03-13 | 名称变更 |
新疆生产建设兵团二二一团煤矿
|
新疆浦惠矿业有限公司
|
9 | 2019-03-13 | 企业类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2019-03-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王建军
|
崔玉峰
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付