序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-14 | 法定代表人 |
毛学海
|
李桂兰
|
2 | 2021-01-14 | 投资人 |
贾启央,自然人股东,毛学海,自然人股东
|
贾启央,自然人股东,李桂兰*,自然人股东
|
3 | 2021-01-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚善银,毛学海*
|
龚善银,李桂兰*
|
4 | 2020-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚善银,毛德全*
|
龚善银,毛学海*
|
5 | 2020-06-03 | 投资人 |
贾启央,自然人股东,毛德全,自然人股东
|
贾启央,自然人股东,毛学海,自然人股东
|
6 | 2020-06-03 | 法定代表人 |
毛德全
|
毛学海
|
7 | 2019-09-19 | 投资人 |
毛德全,自然人股东
|
贾启央,自然人股东,毛德全,自然人股东
|
8 | 2019-09-19 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2016-10-18 | 经营范围 |
住宿(卫生许可证有效期至2014年9月6日)。
|
住宿。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;住宿及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付