序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-09 | 负责人姓名变更 |
李均一
|
秦文浩
|
2 | 2018-03-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国建设银行股份有限公司苏州市桐泾分理处
|
中国建设银行股份有限公司苏州桐泾支行
|
3 | 2017-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄卫红
|
李均一
|
4 | 2015-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋晓东
|
黄卫红
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付