序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天山房地产开****集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨昭
|
|
2 |
吴振山
|
|
3 |
徐香立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓孜 [退出]
|
徐香立 [新增]
|
2 | 2019-06-11 | 章程备案 |
无
|
2019-06-10章程备案
|
3 | 2019-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴振岭 [退出]张振海 [退出]吴振山
|
吴振山
|
4 | 2017-03-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-02-22企业名称变更。
|
5 | 2017-03-22 | 名称变更 |
天山万创集团有限公司
|
天山万创产业集团有限公司
|
6 | 2016-12-09 | 名称变更 |
天山万创有限公司
|
天山万创集团有限公司
|
7 | 2016-12-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-29企业名称变更。
|
8 | 2016-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴振河 [退出]
|
吴晓孜 [新增]
|
9 | 2016-10-11 | 监事备案 |
吴振河 [退出]
|
吴晓孜 [新增]
|
10 | 2016-10-11 | 住所变更 |
石家庄高新区天山大街109号6层
|
石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园C座3层
|