序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏兴国 | 60% | 156.0万人民币 |
2 | 夏新刚 | 40% | 104.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏新刚
|
|
2 |
夏兴国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 经营期限 |
2011年5月30日 至 2021年5月29日
|
2011年5月30日 至 2041年5月29日
|
2 | 2022-08-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-10第一章第六条、公司营业期限。
|
3 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏新刚 [退出]
|
夏兴国 [新增]
|
4 | 2019-01-11 | 联络员备案 |
夏兴国 *** 备案手机:***
|
夏新刚 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏兴国 [退出]
|
夏新刚 [新增]夏新刚 [新增]
|
6 | 2019-01-11 | 法定代表人变更 |
夏兴国
|
夏新刚
|
7 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏兴国 [退出]
|
夏新刚 [新增]
|
8 | 2017-07-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
夏兴国 备案手机:*****
|
9 | 2017-07-19 | 财务负责人 |
|
刘明惠
|