序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴桂芬 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 郭印红 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭印红
|
|
2 |
戴桂芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-20 | 经营期限 |
2008年12月15日 至 2018年12月14日
|
2008年12月15日 至 2028年12月14日
|
2 | 2016-08-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王志伟 备案手机:*****
|
3 | 2016-08-25 | 财务负责人 |
|
王志伟
|