序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-31 | 负责人变更 |
王秉春 [退出]
|
高杨 [新增]
|
2 | 2018-03-21 | 负责人变更 |
张钊 [退出]
|
王秉春 [新增]
|
3 | 2017-09-30 | 负责人变更 |
周智群 [退出]
|
张钊 [新增]
|
4 | 2017-09-30 | 隶属关系备案 |
秦皇岛市商业银行股份有限公司
|
秦皇岛银行股份有限公司
|
5 | 2016-05-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李娜 备案手机:*****
|
6 | 2016-05-27 | 财务负责人 |
|
邢全文
|
7 | 2016-05-27 | 负责人变更 |
张钊 [退出]
|
周智群 [新增]
|