序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-20 | 负责人变更 |
黄颖 [退出]
|
王雪娜 [新增]
|
2 | 2019-01-02 | 其他事项备案 |
秦皇岛银行股份有限公司
|
秦皇岛银行股份有限公司
|
3 | 2019-01-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
秦皇岛市海港区民族路33号
|
秦皇岛市海港区迎宾路68号(海港区财政局三楼)
|
4 | 2018-03-21 | 负责人变更 |
李书英 [退出]
|
黄颖 [新增]
|
5 | 2016-05-27 | 负责人变更 |
佟乐 [退出]
|
李书英 [新增]
|
6 | 2016-05-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李娜 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-27 | 财务负责人 |
|
邢全文
|
8 | 2014-05-04 | 隶属企业名称变更 |
秦皇岛市商业银行股份有限公司
|
秦皇岛银行股份有限公司
|
9 | 2014-05-04 | 负责人变更 |
王全 [退出]
|
佟乐 [新增]
|