序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-08 | 负责人变更 |
郭立先 [退出]
|
杨连瑞 [新增]
|
2 | 2018-09-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
邯郸市丛台区光明北大街349号
|
邯郸市经济开****区友谊路以南、东环路东侧
|
3 | 2017-05-18 | 负责人变更 |
胡云亚 [退出]
|
郭立先 [新增]
|
4 | 2016-07-01 | 经营场所变更 |
邯郸市丛台区光明北大街345号
|
邯郸市丛台区光明北大街349号
|
5 | 2015-11-24 | 财务负责人 |
|
高利红
|
6 | 2015-11-24 | 联络员备案 |
|
贺丽辉
|
7 | 2015-11-24 | 经营范围变更 |
承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险健康保险、(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜,经中国保监会批准的其他业务。***
|
承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险健康保险、(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜;证券投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2014-12-31 | 负责人变更 |
郭军升 [退出]
|
胡云亚 [新增]
|
9 | 2014-12-31 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|