序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武钰 | 80% | 40万 |
2 | 张建伟 | 20% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建伟
|
|
2 |
武钰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司第六分公司
|
张建伟 | 2022-07-18 |
2 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第六十八分公司
|
张建伟 | 2022-05-19 |
3 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第六十七分公司
|
张建伟 | 2021-04-15 |
4 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第六十六分公司
|
张建伟 | 2020-09-15 |
5 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第六十五分公司
|
张建伟 | 2020-09-14 |
6 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第六十三分公司
|
张建伟 | 2020-08-25 |
7 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第六十四分公司
|
崔占宇 | 2020-08-24 |
8 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第六十二分公司
|
张建伟 | 2020-08-05 |
9 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第六十一分公司
|
崔占宇 | 2020-07-21 |
10 |
内蒙古联邦房地产经纪有限责任公司呼和浩特市第五十九分公司
|
张建伟 | 2020-07-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市回民区新城道街奥威花园13号楼1层107号
|
内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路闻都城市广场8号楼1101
|
2 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔占宇 经理,执行董事 [退出]武钰 监事
|
武钰 监事张建伟 经理,执行董事 [新增]
|
3 | 2021-12-27 | 联络员备案 |
崔占宇
|
张建伟
|
4 | 2021-12-27 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
5 | 2021-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔占宇(执行董事)
|
张建伟(执行董事)
|
6 | 2021-12-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
崔占宇 出资 10 万; [退出]武钰 出资 40 万
|
武钰 出资 40 万;张建伟 出资 10 万 [新增]
|
7 | 2019-12-13 | 章程备案 |
|
章程内蒙古联邦2019.12.9最新.docx
|
8 | 2019-12-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市回民区光明路锦华商住楼117号
|
内蒙古自治区呼和浩特市回民区新城道街奥威花园13号楼1层107号
|