序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 克什克腾旗林业和草原局 | 100% | 28.100000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷大伟(负责人) [退出]
|
于世友(负责人) [新增]
|
2 | 2020-03-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
次生林采伐销售,林木种子、种苗生产、销售
|
森林资源管护与监测;林木抚育、采伐、销售;林木种子、种苗生产经营销售;植树造林、园林绿化;林业有害生物防治与监测、森林草原防火;林产品加工、销售;林下经济(林下食用菌、中草药种植);森林旅游开****;防火道工程;林业先进技术推广与应用。
|
3 | 2018-08-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
雷大伟
|
4 | 2018-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史忠阁(负责人) [退出]
|
雷大伟(负责人) [新增]
|
5 | 2014-10-15 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:郑林 身
|
6 | 2011-04-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1989-11-30 至 2011-4-15
|
1989-11-30 至 长期
|
7 | 2009-09-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
次生林采伐销售(国家法律、法规及国务院决定应经审批的未获审批前不得生产经营)。
|
次生林采伐销售,林木种子、种苗生产、销售。
|
8 | 2007-04-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李维家
|
史忠阁
|
9 | 2006-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李维家
|
史忠阁
|
10 | 2003-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
国有清
|
李维家
|