序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鞍山景胜高新科技****展有限公司 | 90% | 13500.0万人民币 |
2 | 鞍山市县(市)区财源建设办公室 | 10% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏正
|
|
2 |
曹小芹
|
|
3 |
张雪
|
|
4 |
王晓东
|
|
5 |
沈姗姗
|
|
6 |
韩涛
|
|
7 |
于华
|
|
8 |
刘涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘涛董事魏正经理曹小芹副董事长王晓东董事长张雪董事沈姗姗董事徐旭董事 [退出]孙桂清监事 [退出]韩涛监事于华监事魏正董事
|
王晓东董事张雪董事沈姗姗董事韩涛监事于华监事魏正董事长刘涛监事魏正经理曹小芹副董事长
|
2 | 2021-04-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鞍山博亿印染有限责任公司; [退出]鞍山市县(市)区财源建设办公室;辽宁衡业集团有限公司; [退出]
|
鞍山市县(市)区财源建设办公室;鞍山景胜高新科技****展有限公司; [新增]
|
3 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尚世强董事 [退出]于华监事曹小芹副董事长王晓东董事长张雪董事沈姗姗董事徐旭董事孙桂清监事韩涛监事刘涛董事魏正经理
|
刘涛董事魏正经理曹小芹副董事长王晓东董事长张雪董事沈姗姗董事徐旭董事孙桂清监事韩涛监事于华监事魏正董事
|
4 | 2021-04-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鞍山博亿印染有限责任公司;鞍山市财顺房地产开****有限公司; [退出]鞍山市县(市)区财源建设办公室;辽宁衡业集团有限公司;
|
鞍山博亿印染有限责任公司;鞍山市县(市)区财源建设办公室;辽宁衡业集团有限公司;
|
5 | 2021-03-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王晓东
|
魏正
|
6 | 2021-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈姗姗董事徐旭董事孙桂清监事韩涛监事刘涛董事尚世强董事于华监事曹小芹副董事长王晓东董事长张雪董事王晓东经理
|
尚世强董事于华监事曹小芹副董事长王晓东董事长张雪董事沈姗姗董事徐旭董事孙桂清监事韩涛监事刘涛董事魏正经理 [新增]
|
7 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓东总经理于华监事曹小芹董事王晓东董事刘景贺董事长 [退出]孙剑楠董事 [退出]徐旭董事尚世强董事孙桂清监事韩涛监事张祥华副董事长 [退出]
|
沈姗姗董事 [新增]徐旭董事孙桂清监事韩涛监事刘涛董事 [新增]尚世强董事于华监事曹小芹副董事长王晓东董事长张雪董事 [新增]王晓东经理
|
8 | 2020-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓东总经理于华监事周春燕董事 [退出]王晓东董事刘景贺董事长孙剑楠董事徐旭董事尚世强董事孙桂清监事韩涛监事李安富副董事长 [退出]
|
王晓东总经理于华监事曹小芹董事 [新增]王晓东董事刘景贺董事长孙剑楠董事徐旭董事尚世强董事孙桂清监事韩涛监事张祥华副董事长 [新增]
|
9 | 2019-04-03 | 章程备案 |
1
|
2
|
10 | 2019-03-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈权
|
王晓东
|