序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何宇
|
|
2 |
吕淑红
|
|
3 |
李峰
|
|
4 |
景胜男
|
|
5 |
马立萍
|
|
6 |
贾吉锋
|
|
7 |
陈峻
|
|
8 |
崔焕
|
|
9 |
王妮娜
|
|
10 |
黄冠尧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省鞍山市铁东区中华南路75-2号
|
辽宁省鞍山市铁东区民生东路42号
|
2 | 2020-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张晓鸥
|
何宇
|
3 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈峻监事张晓鸥董事长 [退出]贾吉锋监事会主席吕淑红董事崔焕监事李峰董事景胜男董事王妮娜监事张晓鸥总经理 [退出]马立萍董事黄冠尧监事
|
陈峻监事贾吉锋监事会主席吕淑红董事崔焕监事李峰董事景胜男董事王妮娜监事马立萍董事黄冠尧监事何宇董事长 [新增]何宇经理 [新增]
|
4 | 2017-08-30 | 联络员备案 |
|
金姗杉
|
5 | 2017-08-30 | 财务负责人 |
|
辛红
|
6 | 2017-08-30 | 章程备案 |
|
2
|
7 | 2017-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈静海监事 [退出]曹小芹监事会主席 [退出]孙奇董事兼总经理 [退出]史岚敏监事 [退出]贾晋监事 [退出]郭永翔董事 [退出]康文董事 [退出]刘子颀董事长 [退出]刘涛董事 [退出]牛新艳监事 [退出]
|
张晓鸥总经理 [新增]李峰董事 [新增]黄冠尧监事 [新增]张晓鸥董事长 [新增]陈峻监事 [新增]马立萍董事 [新增]吕淑红董事 [新增]贾吉锋监事会主席 [新增]王妮娜监事 [新增]崔焕监事 [新增]景胜男董事 [新增]
|
8 | 2017-05-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘子颀
|
张晓鸥
|
9 | 2015-07-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱丽静
|
刘子颀
|
10 | 2015-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康文董事贾晋监事史岚敏监事孙奇董事兼总经理牛新艳监事刘子颀监事曹小芹监事会主席刘涛董事朱丽静董事长 [退出]郭永翔董事
|
陈静海监事 [新增]曹小芹监事会主席孙奇董事兼总经理史岚敏监事贾晋监事郭永翔董事康文董事刘子颀董事长刘涛董事牛新艳监事
|