序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 抚顺财金投资控股集团有限公司 | 5200.0万人民币 | |
2 | 清原满族自治县兴清****展有限公司 | 7.57576% | 1000.0万人民币 |
3 | 抚顺县城镇建设投资有限公司 | 7.57576% | 1000.0万人民币 |
4 | 新宾满族自治县启运土地开****利用有限公司 | 7.57576% | 1000.0万人民币 |
5 | 抚顺顺****投资有限公司 | 3.78788% | 500.0万人民币 |
6 | 抚顺鑫福经济建设投资有限公司 | 3.78788% | 500.0万人民币 |
7 | 抚顺东兴经济建设投资有限责任公司 | 3.78788% | 500.0万人民币 |
8 | 抚顺兴佳城镇化建设投资有限公司 | 3.78788% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高继飞
|
|
2 |
陈胜国
|
|
3 |
牛潇晗
|
|
4 |
陈权
|
|
5 |
朱玲
|
|
6 |
张梅
|
|
7 |
张旭
|
|
8 |
孙跃
|
|
9 |
陈龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1陈胜国董事长;2高继飞经理;3张梅董事;4吴峰董事;5陈龙监事;6张旭监事会主席;7陈权董事;8孙跃监事;9朱玲董事;
|
1张旭监事会主席;2陈权董事;3孙跃监事;4朱玲董事;5张梅董事;6陈龙监事;7牛潇晗董事;8陈胜国董事长;9高继飞经理;
|
2 | 2022-05-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省抚顺市抚顺县救兵镇康西村
|
辽宁省抚顺市新抚区浑河南路(东段)20-2号
|
3 | 2022-05-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省抚顺市抚顺县救兵镇康西村
|
辽宁省抚顺市新抚区浑河南路(东段)20-2号
|
4 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈胜国董事长高继飞经理张梅董事吴峰董事 [退出]陈龙监事张旭监事会主席陈权董事孙跃监事朱玲董事
|
张旭监事会主席陈权董事孙跃监事朱玲董事张梅董事陈龙监事牛潇晗董事 [新增]陈胜国董事长高继飞经理
|
5 | 2022-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1姜玉姣监事;2邱晓岩董事;3张建泽监事;4朱思霖董事;5陈权董事;6佟德印监事;7付博董事;8邱静监事;9高继飞副总经理;10张旭监事会主席;11吴哥监事;12陈胜国董事长;13朱玲监事;
|
1吴峰董事;2朱玲董事;3张梅董事;4陈权董事;5高继飞经理;6张旭监事会主席;7陈胜国董事长;8陈龙监事;9孙跃监事;
|
6 | 2022-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜玉姣监事 [退出]邱晓岩董事 [退出]张建泽监事 [退出]朱思霖董事 [退出]陈权董事佟德印监事 [退出]付博董事 [退出]邱静监事 [退出]高继飞副总经理 [退出]张旭监事会主席吴哥监事 [退出]陈胜国董事长朱玲监事
|
吴峰董事 [新增]朱玲董事张梅董事 [新增]陈权董事高继飞经理 [新增]张旭监事会主席陈胜国董事长陈龙监事 [新增]孙跃监事 [新增]
|
7 | 2022-01-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10200
|
13200
|
8 | 2022-01-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10200
|
13200( + 29.41176% )
|
9 | 2020-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴峰
|
高继飞
|
10 | 2020-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1朱思霖董事;2吴峰副总经理;3陈权董事;4孙晓华监事;5佟德印监事;6付博董事;7邱静监事;8高继飞监事;9张旭监事会主席;10吴哥监事;11陈胜国董事长;12邱晓岩董事;13张建泽监事;
|
1邱晓岩董事;2张建泽监事;3朱思霖董事;4陈权董事;5佟德印监事;6付博董事;7邱静监事;8高继飞副总经理;9张旭监事会主席;10吴哥监事;11陈胜国董事长;12姜玉姣监事;13朱玲监事;
|