序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王振芳 | 5.76% | 115.2万(元) |
2 | 王辉 | 51.71% | 1,034.2万(元) |
3 | 马楠 | 5.76% | 115.2万(元) |
4 | 马长明 | 36.77% | 735.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王辉
|
经理 |
2 |
马楠
|
监事 |
3 |
马长明
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-30 | 投资人 |
马长明,自然人股东,马楠,自然人股东,王辉*,自然人股东,王振芳,自然人股东
|
马长明,自然人股东,马楠,自然人股东,王辉*,自然人股东,王振芳,自然人股东
|
2 | 2019-07-08 | 经营范围 |
施工总承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
施工总承包;普通货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2019-04-16 | 投资人 |
北京市顺义区张镇经济****展服务中心,法人股东,马长明,自然人股东,马楠,自然人股东,王辉*,自然人股东,王振芳,自然人股东
|
马长明,自然人股东,马楠,自然人股东,王辉*,自然人股东,王振芳,自然人股东
|
4 | 2017-11-09 | 投资人 |
北京市顺义区张镇经济****展服务中心,法人股东,马长明,自然人股东,王宝善,自然人股东,王辉*,自然人股东,王振芳,自然人股东,徐有志,自然人股东,杨顺,自然人股东
|
北京市顺义区张镇经济****展服务中心,法人股东,马长明,自然人股东,王辉*,自然人股东,王振芳,自然人股东,徐有志,自然人股东
|
5 | 2015-04-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
马长明,王宝善,王振芳,徐有志,杨顺,张淑华*
|
马长明,王宝善,王辉*,王振芳,徐有志,杨顺
|
6 | 2011-03-22 | 投资人(股权)变更 |
-
|
王辉*,自然人股东;马长明,自然人股东;北京市顺义区张镇资产运营中心,事业法人;徐有志,自然人股东;王宝善,自然人股东;王振芳,自然人股东;杨顺,自然人股东;
|
7 | 2008-11-04 | 注册资本(金)变更 |
737
|
2000
|
8 | 2001-10-24 | 住所变更 |
北京市顺义县张镇良山服装厂东侧
|
北京市顺义区张镇大街21号
|
9 | 1998-04-01 | 注册资本(金)变更 |
85
|
500
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |