序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒙牛达能乳制品(天津)有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘平
|
监事 |
2 |
李九旺
|
董事长,经理 |
3 |
李光跃
|
董事 |
4 |
郝龙
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
郝龙,李光跃,李九旺*,刘平,王煜
|
郝龙,李光跃,李九旺*,刘平
|
2 | 2020-11-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
郝龙,何东辉*,李光跃,刘平,王煜
|
郝龙,李光跃,李九旺*,刘平,王煜
|
3 | 2020-11-25 | 法定代表人 |
何东辉
|
李九旺
|
4 | 2020-04-16 | 企业类型 |
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
有限责任公司(法人独资)
|
5 | 2020-04-16 | 投资人 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,企业法人
|
蒙牛达能乳制品(天津)有限公司,法人股东
|
6 | 2019-08-29 | 法定代表人 |
郭志伟
|
何东辉
|
7 | 2019-08-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭志伟*,郝龙,李光跃,刘平,王煜
|
郝龙,何东辉*,李光跃,刘平,王煜
|
8 | 2019-07-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭志伟*,王佳楠
|
郭志伟*,郝龙,李光跃,刘平,王煜
|
9 | 2017-11-23 | 法定代表人 |
刘成胜
|
郭志伟
|
10 | 2017-11-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘成胜*,张志良
|
郭志伟*,王佳楠
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |