序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒙牛达能乳制品(天津)有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建森
|
|
2 |
吴祺瑞
|
|
3 |
郝龙
|
|
4 |
刘平
|
|
5 |
杨福俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 法定代表人 |
李九旺
|
张建森
|
2 | 2022-07-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
郝龙,李光跃, [退出]李九旺*, [退出]刘平
|
郝龙,刘平,吴祺瑞, [新增]杨福俊, [新增]张建森* [新增]
|
3 | 2020-12-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
郝龙,李光跃,李九旺*,刘平,王煜 [退出]
|
郝龙,李光跃,李九旺*,刘平
|
4 | 2020-12-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
王煜 董事长 [退出]李光跃 董事郝龙 董事李九旺* 经理刘平 监事
|
李九旺* 董事长郝龙 董事李光跃 董事李九旺* 经理刘平 监事
|
5 | 2020-11-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
郝龙,何东辉*, [退出]李光跃,刘平,王煜
|
郝龙,李光跃,李九旺*, [新增]刘平,王煜
|
6 | 2020-11-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
王煜 董事长郝龙 董事李光跃 董事何东辉* 经理 [退出]刘平 监事
|
王煜 董事长李光跃 董事郝龙 董事李九旺* 经理 [新增]刘平 监事
|
7 | 2020-11-25 | 法定代表人 |
何东辉
|
李九旺
|
8 | 2020-04-16 | 企业类型 |
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
有限责任公司(法人独资)
|
9 | 2020-04-16 | 投资人 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 企业法人 [退出]
|
蒙牛达能乳制品(天津)有限公司 法人股东 [新增]
|
10 | 2019-08-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
王煜 董事长;李光跃 董事;郝龙 董事;郭志伟 经理; [退出]刘平 监事
|
王煜 董事长;郝龙 董事;李光跃 董事;何东辉 经理; [新增]刘平 监事
|