序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-08 | 负责人变更 |
王茜 [退出]
|
王莉 [新增]
|
2 | 2020-11-12 | 负责人变更 |
方丹萍 [退出]
|
王茜 [新增]
|
3 | 2018-07-17 | 负责人变更 |
黄君炎 [退出]
|
方丹萍 [新增]
|
4 | 2018-07-17 | 法定代表人变更 |
黄君炎
|
方丹萍
|
5 | 2016-06-28 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 王茜; [退出]
|
法定代表人(负责人): 黄君炎; [新增]
|
6 | 2016-06-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********596159
|
7 | 2016-06-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 王茜;
|
法定代表人(负责人): 黄君炎;
|
8 | 2013-05-02 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 叶笑丰; [退出]
|
法定代表人(负责人): 王茜; [新增]
|
9 | 2013-05-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 叶笑丰;
|
法定代表人(负责人): 王茜;
|
10 | 2009-09-10 | 营业场所变更 |
住所: 建德市寿昌镇中山路**号
法定代表人(负责人): 王茜
企业类型: 股份有限公司分公司(非上市)
电话:
|
住所: 建德市寿昌镇东昌路*号 法定代表人(负责人): 叶笑丰 企业类型: 其他股份有限公司分公司(上市) 电话:
|