序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-29 | 负责人变更 |
陈风雅 [退出]
|
潘健琼 [新增]
|
2 | 2018-12-18 | 负责人变更 |
陈小影 [退出]
|
陈风雅 [新增]
|
3 | 2018-12-18 | 法定代表人变更 |
陈小影
|
陈风雅
|
4 | 2018-07-23 | 负责人变更 |
王汉勇 [退出]
|
陈小影 [新增]
|
5 | 2018-07-23 | 法定代表人变更 |
王汉勇
|
陈小影
|
6 | 2015-10-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********38209
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********41373D
|
7 | 2015-10-08 | 负责人变更 |
饶大驾 [退出]
|
王汉勇 [新增]
|
8 | 2015-10-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
饶大驾
|
王汉勇
|
9 | 2013-05-20 | 负责人变更 |
陈骊 [退出]
|
饶大驾 [新增]
|
10 | 2013-05-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈骊
|
饶大驾
|