序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江交通职业技术学院 | 100% | 700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐军
|
|
2 |
王志宽
|
|
3 |
陈源丽
|
|
4 |
汪周晖
|
|
5 |
吴春贤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴春贤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪周晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡克; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 陈去畏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 陈源丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吴春贤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 汪周晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王志宽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈源丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-11-10 | 法定代表人变更 |
陈去畏
|
徐军
|
3 | 2017-11-03 | 经营范围变更 |
大型餐馆(详见《餐饮服务许可证》),预包装食品批****兼零售(详见《食品流通许可证》),打字、复印(不含出版物、包装装潢印刷品印刷),住宿(筹建), 学校后勤管理服务(法律、法规禁止和限制的项目除外),日用百货、文化用品的销售,水电安装维修、校园绿化维护、房屋维修,停车服务,培训服务,会议服务,房屋租赁。
|
大型餐馆(详见《餐饮服务许可证》),预包装食品批****兼零售(详见《食品流通许可证》),打字、复印(不含出版物、包装装潢印刷品印刷),住宿(筹建), 学校后勤管理服务(法律、法规禁止和限制的项目除外),日用百货、文化用品的销售,水电安装维修、校园绿化维护、房屋维修,停车服务,培训服务,会议服务,房屋租赁,人才中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-12-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 学校后勤管理服务(法律、法规禁止和限制的项目除外),日用百货、文化用品的销售,水电安装维修、校园绿化维护、房屋维修,停车服务。
|
一般经营项目: 学校后勤管理服务(法律、法规禁止和限制的项目除外),日用百货、文化用品的销售,水电安装维修、校园绿化维护、房屋维修,停车服务,培训服务,会议服务,房屋租赁。
|
5 | 2016-12-29 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 大型餐馆(详见《餐饮服务许可证》,有效期至2017年3月11日),预包装食品批****兼零售(详见《食品流通许可证》,有效期至2017年5月13日),打字、复印(不含出版物、包装装潢印刷品印刷有效期至2017年底止)。
|
许可经营项目: 大型餐馆(详见《餐饮服务许可证》),预包装食品批****兼零售(详见《食品流通许可证》),打字、复印(不含出版物、包装装潢印刷品印刷),住宿(筹建),
|
6 | 2016-07-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江交通职业技术学院招待所; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 浙江交通职业技术学院; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江交通职业技术学院; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2016-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金仲秋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 康晓婷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 楼兰英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 孙常强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 孙常强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 汪明东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王怡民; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周德泉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 臧文荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈去畏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 陈源丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 胡克; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 汪周晖; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴春贤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2016-07-06 | 名称变更 |
浙江大方教育服务有限公司
|
浙江交通职业技术学院资产经营有限责任公司
|
9 | 2016-07-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙常强
|
陈去畏
|
10 | 2016-07-06 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|