序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高宋成 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 耿佩 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿延兵
|
|
2 |
高宋成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 住所变更 |
浙江省杭州市上城区大世界五金城*幢***室
|
浙江省杭州市上城区大世界五金城**幢***室
|
2 | 2021-12-06 | 管辖单位变更 |
上城区九堡市场监管所
|
上城区笕桥市场监管所
|
3 | 2021-12-06 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区九华路*号*幢***室
|
浙江省杭州市上城区大世界五金城*幢***室
|
4 | 2021-12-06 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2021-03-16 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区长河街道月明路****号*层*****室(自主申报)
|
浙江省杭州市江干区九华路*号*幢***室
|
6 | 2020-12-16 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区长河街道云际创新中心*幢****室-*
|
浙江省杭州市滨江区长河街道月明路****号*层*****室(自主申报)
|
7 | 2020-12-09 | 法定代表人变更 |
耿佩
|
耿延兵
|
8 | 2020-12-09 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区大世界五金城*幢***室-*
|
浙江省杭州市滨江区长河街道云际创新中心*幢****室-*
|
9 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 耿佩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 高宋成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 耿延兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 高宋成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2020-12-09 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|