序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄晖 | 47% | 94.0万人民币 |
2 | 吴毅 | 29% | 58.0万人民币 |
3 | 戴力伟 | 24% | 48.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴毅
|
|
2 |
黄晖
|
|
3 |
戴力伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-01-11 | 住所变更 |
|
|
3 | 2019-06-24 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2017-08-29 | 出资比例备案 |
|
|
5 | 2017-08-29 | 章程备案 |
|
|
6 | 2017-08-29 | 出资日期备案 |
|
|
7 | 2017-08-29 | 出资方式备案 |
|
|
8 | 2017-08-29 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2017-08-29 | 住所变更 |
|
|
10 | 2015-10-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|