序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚加清 | 70% | 355.6万人民币 |
2 | 姚加荣 | 20% | 101.6万人民币 |
3 | 姚加安 | 10% | 50.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚加安
|
|
2 |
姚加清
|
|
3 |
姚加荣
|
|
4 |
姚露露
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州彩肴餐饮管理有限公司湖墅店
|
姚加荣 | 2013-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-08-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 姚加清;许可经营项目: 餐饮服务业:单纯火锅,不含凉菜,不含生食海产品,不含裱花蛋糕(有效期至2014年09月19日);组织机构: 姚加安 职务: 董事;姚加清 职务: 董事长;姚加荣 职务: 董事;姚露露 职务: 监事;朱河林 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 姚加安;许可经营项目: 餐饮服务业:单纯火锅,不含凉菜,不含生食海产品,不含裱花蛋糕(在批准的有效期内方可经营)***;组织机构: 姚加安 职务: 董事兼总经理;姚加清 职务: 董事长;姚加荣 职务: 董事;姚露露 职务: 监事;
|
2 | 2012-12-18 | 实收资本变更 |
实收资本: 158万;
|
实收资本: 508万;( + 221.51899% )
|
3 | 2012-10-24 | 投资人(股权)变更 |
股东: 姚加安, 50.8万;熊腾飞, 76.2万; [退出]姚加荣, 101.6万;姚加清, 279.4万;组织机构: 胡明卫 职务: 监事会主席; [退出]李强 职务: 监事; [退出]熊腾飞 职务: 董事; [退出]姚家华 职务: 监事; [退出]姚加安 职务: 董事;姚加清 职务: 董事长兼总经理;姚加荣 职务: 董事;
|
股东: 姚加安, 50.8万;姚加荣, 101.6万;姚加清, 355.6( + 27.27273% )万;组织机构: 姚加安 职务: 董事;姚加清 职务: 董事长;姚加荣 职务: 董事;姚露露 职务: 监事; [新增]朱河林 职务: 总经理; [新增]
|
4 | 2011-09-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市江干区凤起时代大厦2303室
许可经营项目:
电话:
|
住所: 杭州市江干区景昙路18-26号杭州银泰百货有限公司四层东北角 许可经营项目: 餐饮服务业:单纯火锅,不含凉菜,不含生食海产品,不含裱花蛋糕(有效期至2014年09月19日) 电话:
|
5 | 2011-07-12 | 投资人(股权)变更 |
股东: 熊腾飞, 35.56万;余长伟, 40.64万; [退出]姚加安, 50.8万;姚加荣, 101.6万;姚加清, 279.4万;组织机构: 胡明卫 职务: 监事;熊腾飞 职务: 董事;姚加安 职务: 董事;姚加清 职务: 董事长兼总经理;姚加荣 职务: 监事;余长伟 职务: 董事; [退出]
|
股东: 姚加安, 50.8万;熊腾飞, 76.2( + 114.28571% )万;姚加荣, 101.6万;姚加清, 279.4万;组织机构: 胡明卫 职务: 监事会主席;李强 职务: 监事; [新增]熊腾飞 职务: 董事;姚家华 职务: 监事; [新增]姚加安 职务: 董事;姚加清 职务: 董事长兼总经理;姚加荣 职务: 董事;
|
6 |
无
|
清算组成员:姚加清、姚加安、姚加荣清算组组长:姚加安地址:杭州市江干区景昙路18-26号杭州银泰百货有限公司四层东北角联系方式:********
|