序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 来杲 | 65% | 650.0万人民币 |
2 | 上海平宇管理咨询有限公司 | 35% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨晓峰
|
|
2 |
来杲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 赵曼君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 来杲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杨晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周张敏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 赵曼君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 杨晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 赵曼君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-09-04 | 法定代表人变更 |
周张敏
|
杨晓峰
|
4 | 2020-04-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2035-09-01
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2020-04-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘宏;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王丽娟;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨晓峰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林彤彤;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2020-04-26 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
7 | 2020-04-26 | 经营范围变更 |
服务:投资管理,投资咨询(除证券、期货),企业管理,物业管理,餐饮管理。
|
一般项目:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
8 | 2020-04-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张新利; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 李卫江; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 周张敏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 赵曼君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
9 | 2020-04-26 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:310000
|
10 | 2020-04-26 | 法定代表人变更 |
张新利
|
周张敏
|