序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐璋达 | 70% | 560万人民币 |
2 | 徐坚 | 15% | 120万人民币 |
3 | 李霞双 | 15% | 120万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴波
|
|
2 |
李霞双
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波经济技术开****区易高物流有限公司临海办事处
|
朱永俊 | 2005-06-20 |
2 |
宁波经济技术开****区易高物流有限公司慈溪分公司
|
陈伟伟 | 2005-03-23 |
3 |
宁波经济技术开****区易高物流有限公司江东办事处
|
秦杰 | 2003-09-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐坚; 证件号码: ***************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 李霞双; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 马骏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 吴波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 吴波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 李霞双; 证件号码: ***************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-03-13 | 法定代表人变更 |
马骏
|
吴波
|
3 | 2016-05-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********688156
|
4 | 2013-09-03 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 国际货运代理。
|
一般经营项目: 国际船舶代理;国内船舶代理;国内水路货运代理;国际货运代理;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术)。
|
5 | 2013-09-03 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货运;国际船舶代理;国内船舶代理;国内水路货运代理(以上经营范围在许可证件有效期内经营)。
|
许可经营项目: 货运:普通货运(以上经营范围在许可证件有效期内经营)。
|
6 | 2013-03-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李霞双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐璋达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 李霞双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
7 | 2013-03-14 | 组织机构变更 |
姓名: 李霞双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐璋达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 李霞双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
8 | 2013-03-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐璋达
|
马骏
|
9 | 2011-02-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 国际货运代理;国内水路货运代理。
|
一般经营项目: 国际货运代理。
|
10 | 2011-02-18 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国际船舶代理(有效期至2011年6月30日);国内船舶代理(有效期至2011年4月30日)。
|
许可经营项目: 货运:普通货运;国际船舶代理;国内船舶代理;国内水路货运代理(以上经营范围在许可证件有效期内经营)。
|