序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈思远 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 戚燕芳 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈思远
|
|
2 |
戚燕芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********09891R
|
2 | 2009-06-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钟建华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 濮晓萍; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 戚燕芳; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 陈思远; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2009-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 钟建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 濮晓萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈思远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 戚燕芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
4 | 2009-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
濮晓萍
|
陈思远
|
5 | 2008-12-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚黎明; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 濮晓萍; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 钟建华; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 濮晓萍; 出资额: **; 百分比: **%
|
6 | 2008-12-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 濮晓萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 濮晓萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 钟建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 濮晓萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2008-01-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 姚黎明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 濮晓萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
姓名: 濮晓萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 濮晓萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理
|
8 | 2008-01-21 | 变更注册号 |
********
|
********011
|
9 | 2008-01-21 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 机械零部件、热喷涂加工、经销。(经营范围中涉及行政许可的项目凭行政许可证件经营)行业代码: 3460
|
经营范围: 机械零部件、热喷涂加工、经销。(以上经营范围中涉及行政许可的项目凭行政许可证件经营)行业代码: 3460
|
10 | 2008-01-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姚黎明
|
濮晓萍
|