序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 负责人变更 |
叶群 [退出]
|
姜志龙 [新增]
|
2 | 2020-10-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2017-10-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:何永定;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:何永定;原财务负责人固定电话:**********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:张德益;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:俞安听;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2017-10-16 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
5 | 2017-10-16 | 负责人变更 |
何永定 [退出]
|
叶群 [新增]
|
6 | 2016-08-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****D
|
7 | 2016-08-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********62042
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********39854D
|
8 | 2016-08-19 | 负责人变更 |
戴照先 [退出]
|
何永定 [新增]
|
9 | 2016-08-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
戴照先
|
何永定
|
10 | 2014-10-09 | 负责人变更 |
陈海尔 [退出]
|
戴照先 [新增]
|